Entreprise : SOC STAR EXPORT - SIREN 320 378 904
Identité
Dénomination
SOC STAR EXPORT
SIREN (siège)
320 378 904
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1989
Début d’activité
01/07/1980
Date de fin de la personne morale
12/04/2088
Forme juridique
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
Activité principale
Vente à l'exportation de jeunes plants
Code APE
4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Capital social
33150 EUR
Adresse du siège
2133 RTE DE BOLLENE 84430 MONDRAGON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUIU PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
VIGUIER PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Montblanc
Dénomination
SARL PEPINIERES DU VAL D'OR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Manthes
Dénomination
SARL PEPINIERES CROS VIGUIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Béziers
Dénomination
ARES X PERT AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
SARL TOULEMONDE FRERES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Jonquières-Saint-Vincent
Dénomination
SCEA CROS VIGUIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Béziers
Dénomination
SARL PEPINIERES DES COSTIERES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Jonquières-Saint-Vincent
Dénomination
SAS PEPINIERES VEAUVY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Crest
Dénomination
STAR FRUITS DIFFUSION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Pontet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1980
Siret
32037890400066
Code APE
4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente à l'exportation de jeunes plants
Adresse
2133 RTE DE BOLLENE
84430 , MONDRAGON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
32037890400033
Code APE
512C
Adresse
14 LES GENETS D'OR
84430 , MONDRAGON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
32037890400041
Code APE
4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Adresse
130 PERROT
84430 , MONDRAGON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/2012
Siret
32037890400058
Code APE
4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Adresse
43 CHE DES CLASTRES
84430 , MONDRAGON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
267
Date d'ajout
19/01/2000
Description
ANCIEN SIEGE : LES GENETS D'OR NO 14 (84430) MONDRAGON NOUVEAU : 130 BOULEVARD SERAPHIN PERROT (84430) MONDRAGON ANCIEN CAPITAL : 86 400 FRS NOUVEAU : 12 960 EUROS A COMPTER DU 01 OCTOBRE 1999
Numéro d'observation
2484
Date d'ajout
10/05/1995
Description
Changement de gérant DEPART DE MR VERNET FERNAND, DU GAEC PEPINIERES MEYNAUD FRERES, DU SCA TOULEMONDE PERE ET FILS, DE LEURS FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS. DEPART DE MR DEMOIS HENRI DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL, DE MR CROS PIERRE ET MR NOIR MARCEAU, DE LEURS FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS, NOMINATION DE MR DEMOIS PIERRE, EN QUALITE DE GERANT, NOMINATION DE MME MEYNAUD MARIE CHRISTINE, EN QUALITE DE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION, NOMINATION DE MR TOULEMONDE PHILIPPE EN QUALITE DE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION, REMPLACEMENT DE MR MILLET CORNETTO, COMMISSAIRE AUX COMPTES, PAR LE CABINET SOGESCO, REPRESENTE PAR MR PEREZ, NOMINATION DE MR ALAIN VILLARD EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, A COMPTER DU 26/06/1991. JOURNAL PUBLICATEUR : TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT DU MIDI DU 18/03/1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE CIVILE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).