Entreprise : PEAUGER - SIREN 320 341 118
Identité
Dénomination
PEAUGER
SIREN (siège)
320 341 118
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1981
Date de fin de la personne morale
01/03/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
139500 EUR
Adresse du siège
51 AV DE LA LIBERATION 77510 REBAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUVAT JEAN-LUC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
DUMONT ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Louveciennes
Nom, Prénom(s)
PEAUGER JEAN-MARC , PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saint-Siméon
Nom, Prénom(s)
PEAUGER MAURICE , AIME
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
Rebais
Nom, Prénom(s)
PEAUGER PASCAL , ETIENNE , RENE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Rebais
Nom, Prénom(s)
TORDJMAN HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32034111800026
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
location d'engins terrassement terrasements et travaux publics location d'engins pour tous travaux publics du particulier de terrassement assainisse- ment voirie dessouchage deboisement aménagement d'espaces verts. Transports publics routiers de marchandises location de véhicules industriels pour le trans- port routiers de marchandises avec conducteurs
Adresse
51 AV DE LA LIBERATION
77510 , REBAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 01/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
03/09/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX, A PRONONCE, EN DATE DU 02/09/2013, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 2013J391, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 02/01/2013, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE Monsieur Patrick Jean Simon LENORMANT, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Monsieur Jean Louis NART , LIQUIDATEUR(S) SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU(X) LIQUIDATEUR(S) DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 16/09/2013
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
11/12/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-10-2010
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/03/1981
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LE MONITEUR DE S.&M. MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30.12.81. (AGE DU 30.09.82.) - ANCIENNE DE NOMINATION: SOCIETE DE LOCATION D'ENGINS POUR LE TERRASSEMENT ET ASSAINISSEMENT "LOCETA".
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/03/1981
Description
Observations concernant l'établissement situé 51 a venue de la Libération 77510 Rebais : -MODIF DU 14 /09/1995 : APPORT D'ELEMENTS ACTIFS ET PASSIFS DE M. PEAUGER MAURICE RCS MEAUX A 745 741 199 A COMPT ER DU 28/07/1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).