Entreprise : SARL STAGIM - SIREN 320 329 287
Identité
Dénomination
SARL STAGIM
SIREN (siège)
320 329 287
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1980
Début d’activité
01/10/1980
Date de fin de la personne morale
30/11/2030
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
GESTION IMMOBILIERE ADMINISTRATION DE BIENS SYNDIC DE CO-PROPRIETE GESTION DE STE DE TOUTES NATURES.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
31 AV CAMILLE PUJOL 31500 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1980
Siret
32032928700025
Enseigne
S.T.A.G.I.M.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION IMMOBILIERE ADMINISTRATION DE BIENS SYNDIC DE CO-PROPRIETE GESTION DE STE DE TOUTES NATURES.
Adresse
31 AV CAMILLE PUJOL
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/021196
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/07/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/021135
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/07/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F14/000596
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 09/01/2014 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître VINCENEUX Liliane 5 RUE DU PRIEURÉ BP 28027 31080 TOULOUSE CEDEX 6
Numéro d'observation
F13/023098
Date d'ajout
12/09/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 12/09/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître VINCENEUX 5 RUE DU PRIEURÉ BP 28027 31080 TOULOUSE CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 18/02/2013
Numéro d'observation
19110
Date d'ajout
31/12/1992
Description
Départ de co-gérant(s) MME FABRE JACQUELINE. MR FABRE ERIC RESTE SEUL GERANT DE LA SOCIETE. PV AGO DU 01.10.92 A COMPTER DU 01/10/92
Numéro d'observation
1694
Date d'ajout
04/02/1992
Description
Transfert du siège social SOCIAL DU 76 ALLEE JEAN JAURES (31000) TOULOUSE AU 31 AVENUE CAMILLE PUJOL (31500) TOULOUSE (PV AGE DU 8.7.1991) AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIENNE ADRESSE, - ET PRECISION DLE PERSONNEL DE MR FABRE ERIC SIS : 6 ALLEE PAUL SABATIER (31000) TOULOUSE - A COMPTER DU 01.07.1991
Numéro d'observation
3605
Date d'ajout
16/03/1989
Description
Augmentation du capital PORTE DE 20.000 FRS A 50.000 FRS - PV DU 24.11.88 A COMPTER DU 24/11/88
Numéro d'observation
528
Date d'ajout
07/04/1987
Description
Changement de gérant SUITE AU DECES DE MR FABRE JEAN NOMINATION EN QUALITE DE GERANTS DE MR FABRE ERIC ET MME FABRE JACQUELINE - PV AGE 10.1.87 A COMPTER DU 10/01/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).