Entreprise : RECYCLAGE DES METAUX - SIREN 320 251 499
Identité
Dénomination
RECYCLAGE DES METAUX
Sigle
RDM
SIREN (siège)
320 251 499
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1980
Début d’activité
01/10/1980
Date de fin de la personne morale
20/11/2079
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
exploitation et négoce de déchets fereux, non ferreux, transformation de cables cuivre et aluminium isolés plastique caoutchouc, récupération de tous objets, représentation, achat, vente. - Exploitation de tous fonds de commerce de négoce, transformation, représentation, récupération de tous métaux précieux et pierres précieuses. - Opérations ponctuelles de transports de marchandises entrant dans le cadre des activités ci-dessus, ouvertures de décharges et transports de déchets banals.
Code APE
3832Z - Récupération de déchets triés
Capital social
581660 EUR
Adresse du siège
3 RUE FOS SUR MER PORT HERRIOT 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIORINI STEPHEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Niost
Nom, Prénom(s)
FIORINI BORIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Niost
Nom, Prénom(s)
MARGERIT RAYMONDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Chazey-sur-Ain
Dénomination
AUDIT COMMISSARIAT COMPTABILITE - A.C.C.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon Cedex
Dénomination
SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ représentée par Maître Eric BAULAND
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SOCIÉTÉ UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D ORGANISATION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1980
Siret
32025149900036
Code APE
3832Z - Récupération de déchets triés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation, négoce et transformation de métaux ferreux et non ferreux Stockage
Adresse
3 RUE FOS SUR MER PORT HERRIOT
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/007427
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BONNET Christian et en qualité de Juge commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/015241
Date d'ajout
09/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/04/2014 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VUILLERMOZ Bruno. Juge commissaire suppléant : Monsieur DERDERIAN Daniel. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 23/01/2014
Numéro d'observation
F12/005066
Date d'ajout
26/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 constatant que Maître Bruno WALCZAK exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er janvier 2012, au sein de la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires et désignant la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK, dans le cadre du présent dossier..
Numéro d'observation
F11/003364
Date d'ajout
26/01/2011
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/01/2011 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VUILLERMOZ Bruno en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F10/019037
Date d'ajout
09/06/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/06/2010 arrêtant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON
Numéro d'observation
F10/016929
Date d'ajout
20/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/05/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 20/06/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F09/037586
Date d'ajout
20/11/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/11/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 20/05/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F09/017251
Date d'ajout
20/05/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/05/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Madame GARNODIER Véronique, Juge commissaire suppléant : Monsieur POITOUX Marcel, Mandataire Judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN 69456 LYON CEDEX 06, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/05/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/11/1985
Description
DM 17572 du 19/11/1985 : transfert du siège du 7 rue Neuve LYON (69001) au 3 rue de Fos sur Mer Port E. Herriot LYON (69007) - A compter du 28/6/1985 - Mise en harmonie avec les lois du 30/12/1981 et du 1/3/1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).