Entreprise : SMB - SIREN 320 238 835
Identité
Dénomination
SMB
SIREN (siège)
320 238 835
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1985
Date de fin de la personne morale
30/07/2023
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
10 BD ZAC DE LA SENTE DU MOULIN 60530 ERCUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 8eme
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8eme
Nom, Prénom(s)
MADOUR CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RETHORE FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Chaumont-en-Vexin
Dénomination
MADOUR ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/07/1992
Siret
32023883500070
Code APE
361G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Fabrication et commercialisation d'éléments pour l'aménagement, l'équipement ou la décoration de tous locaux, salles de bains, cuisines, locaux à usage professionnel.
Adresse
ZAC de la Sente du Moulin
60530 , Ercuis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
32023883500062
Code APE
361E
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
60110 , MERU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
R DU 11 MAI 1967
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/07/2006
Description
: Jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 juin 2006 nommant la SELAFA MJA en la personne de Me LEVY, 169 bis rue du Chevaleret 75013 PARIS en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur en remplacement de la SELAFA MJA en la personne de Me GORRIAS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/10/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 04/10/2004 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : ME GORRIAS 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS 13ème
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
24/05/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 17/05/2004 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire sous patrimoine commun avec les sociétés ERCO, SYLMORINA, PORTES ET CIE. Cessation des paiements en date du 05/05/2004. Juge Commissaire : MME TOMASI Représentant des Créanciers : ME GORRIAS 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS 13ème Administrateur : ME CHAVAUX 11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS 16 ème dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/05/2004
Description
: Dépôt le 05/05/2004 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/09/1992
Description
Historique des observations depuis le 18/09/1992 : CONSTITUTION : DEPOT GTC DE PARIS DU 18.9.80 GAZETTE DU PALAIS DU 30.7.1980
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 04/10/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).