Entreprise : BATI PROVENCAL - SIREN 320 229 750
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2011)
Dénomination
BATI PROVENCAL
SIREN (siège)
320 229 750
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1980
Fermeture de l'établissement - 32022975000049
- Date d'effet de la fermeture : 05/09/2011
Fermeture de l'établissement - 32022975000031
- Date d'effet de la fermeture : 03/01/2011
Date de fin de la personne morale
30/11/2079
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
64000 EUR
Adresse du siège
25 AV JOSEPH GARNIER 84360 LAURIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZEL FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
TATIBOUET ANNIE
Nom d'usage
CHIEZE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
LES PENNES MIRABEAU
Nom, Prénom(s)
CHIEZE HERVE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
LES PENNES MIRABEAU
Dénomination
LES TOITS DU LUBERON DIFFUSION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
APT
Dénomination
FIDUCIAIRE LEYDET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/11/1980
Siret
32022975000049
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
construction, entreprise de maçonnerie, travaux publics,.
Adresse
25 AV 25 avenue Joseph Garnier
84360 , Lauris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
32022975000031
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
20 AV JOSEPH GARNIER
84360 , LAURIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2339
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Par jugement du 29/01/2021, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10989
Date d'ajout
07/07/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 07/07/2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms Date d'effet : 07/07/2017
Numéro d'observation
2200
Date d'ajout
21/02/2012
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du 15/02/2012, le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désigne comme liquidateur Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Date d'effet : 15/02/2012
Numéro d'observation
14521
Date d'ajout
19/12/2011
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Suivant jugement du 14/12/2011, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois et a désigné: Juge commissaire...........: MONTEL Geneviève Juge commissaire suppléant : SORBIER Jacques Mandataire judiciaire : Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Date de cessation des paiements: 30/08/2011 Date d'effet : 14/12/2011
Numéro d'observation
10670
Date d'ajout
26/09/2011
Description
Radiation du RCS le 26/09/2011 avec effet au 05/09/2011 cessation complète d'activité transfert du siège social Angleterre
Numéro d'observation
6468
Date d'ajout
08/06/2011
Description
transfert du siège social sis 12 BRAY HOUSE DUKE OF YORK STREET LONDON SW1 Y6J ROYAUME UNI
Numéro d'observation
12204
Date d'ajout
22/10/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24/09/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).