Entreprise : SOCIETE CIVILE DE GESTION DICKENS - SIREN 320 153 844
Identité
(Entreprise radiée le 11/09/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE GESTION DICKENS
SIREN (siège)
320 153 844
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1973
Fermeture de l'établissement - 32015384400057
- Date d'effet de la fermeture : 11/09/2023
Fermeture de l'établissement - 32015384400016
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/1999
Fermeture de l'établissement - 32015384400024
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2003
Fermeture de l'établissement - 32015384400032
- Date d'effet de la fermeture : 04/01/2010
Fermeture de l'établissement - 32015384400040
- Date d'effet de la fermeture : 20/02/2012
Date de fin de la personne morale
11/07/2072
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
242 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Monteiro de Carvalho SERGIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Nom, Prénom(s)
Monteiro de Carvalho Guimaraes SERGIO , FRANCISCO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Nom, Prénom(s)
Monteiro de Carvalho ELISABETE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Nom, Prénom(s)
MONTEIRO DE CARVALHO JOAQUIM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Nom, Prénom(s)
MONTEIRO DE CARVALHO ANA , MARIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Nom, Prénom(s)
Guimaraes Filho PEDRO , ALBERTO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Nom, Prénom(s)
Monteiro de Carvalho Guimaraes ANTONIO , LUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Nom, Prénom(s)
Monteiro de Carvalho Collor Mello JOAQUIM , PEDRO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Nom, Prénom(s)
Monteiro de Carvalho Guimaraes ANA , CRISTINA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/10/1980
Siret
32015384400016
Code APE
703C
Adresse
1 RUE ANTONIO FERNANDEZ
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1999
Siret
32015384400024
Code APE
703C
Adresse
4 RUE GRIMALDI
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/1973
Siret
32015384400057
Nom commercial
SOCIETE CIVILE DE GESTION DICKENS
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'immeubles ou de parts de sociétés immobilières donnant droit a la jouissance puis a l'attribution de locaux situes en france, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de ces immeubles et notamment la location soit en bloc soit par fractions
Adresse
242 BD 242 boulevard Voltaire
75011 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2003
Siret
32015384400032
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
16 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CABINET LEVRON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2010
Siret
32015384400040
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003D0369162
Date d'ajout
11/09/2023
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003D0369160
Date d'ajout
05/06/2023
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Numéro d'observation
2003D036911
Date d'ajout
06/08/2003
Description
La société a par décision du 23/07/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/08/2003
Numéro d'observation
2003D036912
Date d'ajout
06/08/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).