Entreprise : GIE DES BOUCHERS CHARCUTIERS - SIREN 320 152 929
Identité
Dénomination
GIE DES BOUCHERS CHARCUTIERS
SIREN (siège)
320 152 929
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1980
Dissolution
Date de fin de la personne morale
13/11/2030
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
2591.63 EUR
Adresse du siège
RTE D’OSTREVILLE 62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLEUL MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
AUCHEL
Nom, Prénom(s)
BOURGEOIS DANIEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
AUBIGNY EN ARTOIS
Nom, Prénom(s)
BREBION LEON
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
TINCQUES
Nom, Prénom(s)
CARNEL JEAN , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
ST POL SUR TERNOISE
Nom, Prénom(s)
CHARLES GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
ST POL SUR TERNOISE
Nom, Prénom(s)
CORNU JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
AVESNES LE COMTE
Nom, Prénom(s)
DAMIENS GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
FREVENT
Nom, Prénom(s)
DELBE JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1928
Commune de résidence
AUCHEL
Nom, Prénom(s)
DELERUE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1929
Commune de résidence
AUCHEL
Nom, Prénom(s)
DUVAL JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
AUXI LE CHATEAU
Nom, Prénom(s)
FAUCON ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
ST POL SUR TERNOISE
Nom, Prénom(s)
GAUDET GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
FREVENT
Nom, Prénom(s)
GUELTON ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
MARLES LES MINES
Nom, Prénom(s)
LESIEUX JACQUES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
AUBIGNY EN ARTOIS
Nom, Prénom(s)
LIBESSART JACQUES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
ANVIN
Nom, Prénom(s)
MESUREUR JEAN , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
ST POL SUR TERNOISE
Nom, Prénom(s)
PAYEUX YVON
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
PERNES
Nom, Prénom(s)
THILLOY LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1923
Commune de résidence
TINCQUES
Nom, Prénom(s)
VANDEVILLE CHARLES
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
TINCQUES
Nom, Prénom(s)
VIEIRA GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1935
Commune de résidence
LE PARCQ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/10/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1980
Siret
32015292900016
Code APE
7702
Origine du fonds
Autre
Activité principale
MISE EN OEUVRE DE TOUS MOYENS PROPRES A FACILITER OU A DEVELOPPER L'ACTIVITE ECONOMIQUE DES BOUCHERS CHARCUTIERS USAGERS DE L'ABATTOIR
Adresse
RTE D’OSTREVILLE
62130 , SAINT-POL-SUR-TERNOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
780
Date d'ajout
12/03/1991
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 23.10.90. LIQUIDATEUR : GAUDET GEORGES DEMEURANT A FREVENT 63 RUE D'HESDIN.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 17 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 591.63 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).