Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DE SAVRY - SIREN 320 074 016
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DE SAVRY
SIREN (siège)
320 074 016
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1999
Début d’activité
22/11/1997
Date de fin de la personne morale
07/02/2030
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activité principale
Constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion d'un ou plu- sieurs massifs forestiers, sur terrains bâtis ou à bâtir appartenant au groupement
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
160307.9 EUR
Adresse du siège
chez mr Canniaux Gérard 08270 VIEL-SAINT-REMY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANNIAUX LAETITIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CANNIAUX AURELIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Dom le Mesnil
Nom, Prénom(s)
CANNIAUX GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Viel-Saint-Remy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/11/1997
Siret
32007401600025
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion d'un ou plu- sieurs massifs forestiers, sur terrains bâtis ou à bâtir appartenant au groupement
Autres Activités
Constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion d'un ou plu- sieurs massifs forestiers, sur terrains bâtis ou à bâtir appartenant au groupement
Adresse
chez mr Canniaux Gérard
08270 , VIEL-SAINT-REMY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1980
Siret
32007401600017
Code APE
020D
Adresse
52330 , COLOMBEY LES DEUX EGLISES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/02/1999
Description
Historique : Siège social précedemment fixé à 5233 0 COLOMBEY LES DEUX EGLISES puis transféré Chez Mr Gérard CANNIAUX 08270 VIEL SAINT REMY suivant PV AGE du 22.11.1997 Insertion : PAMB du 02.01.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).