Entreprise : SCI DU 18 RUE ROGER SALENGRO - SIREN 319 938 866
Identité
Dénomination
SCI DU 18 RUE ROGER SALENGRO
SIREN (siège)
319 938 866
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1980
Date de fin de la personne morale
27/10/2025
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
48783.69 EUR
Adresse du siège
18 RUE ROGER SALENGRO - OCTEVILLE 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAIN CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
TEXIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Brix
Nom, Prénom(s)
TEXIER PIERRE , JACQUES , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
TEXIER CELINE , MONIQUE , ANNIE
Nom d'usage
MAURISSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
TEXIER HERVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
BRIX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/10/1980
Siret
31993886600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Locations immobilières acquisition d'un immeuble sis à Octeville rue Roger Salengro la propriété, l'administration et l'exploitation par bail de l'immeuble objet de l'acquisition et de tous autres immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire
Adresse
18 RUE 18 rue Roger Salengro
50130 , Octeville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2469
Date d'ajout
03/12/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/08/2011 : Nouveau : TEXIER Pierre, Jacques, Michel, Associé - Nouveau : MAURISSE Céline, Monique, Annie, Associé - Nouveau : TEXIER Catherine, Marie, Associé Changement de qualité : TEXIER Hervé, Gérant devient Gérant, Associé - PV AGE du 17/07/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1388
Date d'ajout
18/06/2003
Description
CHANGEMENT DE GERANT : PARTANT : MME TEXIER NEE PAIN CATHERINE - NOUVEAU : MR TEXIER HERVE SUIVANT AGO DU 02/02/03 - LA PRESSE DE LA MANCHE DU 22/04/03 Date d'effet : 02/02/2003
Numéro d'observation
87
Date d'ajout
27/02/1987
Description
SUIVANT ACTE N[102 DU 11.02.87 IL RESULTE : 1[) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 20.000 A 320.000 F 2[) MODIFICATION OBJET SOCIAL A COMPTER DU 28/01/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).