Entreprise : CARS ROBERT SA - SIREN 319 903 324
Identité
Dénomination
CARS ROBERT SA
Sigle
PULLMANS DE L'ADOUR
SIREN (siège)
319 903 324
Date d'immatriculation au RNE
14/10/1980
Début d’activité
08/08/1980
Date de fin de la personne morale
13/10/2079
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Transports de voyageurs
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Capital social
38750 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE LA GARE 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JARDEL XAVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Montauban
Nom, Prénom(s)
JARDEL JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
MONTAUBAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/08/1980
Siret
31990332400022
Enseigne
PULLMANS DE L'ADOUR
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Transports de voyageurs
Autres Activités
Transports de voyageurs
Adresse
23 RUE DE LA GARE
40800 , AIRE-SUR-L'ADOUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/08/1994
Siret
31990332400071
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports de voyageurs
Adresse
14 RUE VOLTAIRE
82000 , MONTAUBAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
31990332400030
Code APE
602G
Adresse
AV DE L ADOUR
32400 , RISCLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1988
Siret
31990332400048
Code APE
602G
Adresse
RTE DE VIC FEZENSAC
32110 , NOGARO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/1994
Siret
31990332400063
Enseigne
PULLMANS DE L'ADOUR
Code APE
602B
Adresse
700 AV JEAN MOULIN
82000 , MONTAUBAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4872
Date d'ajout
19/06/2024
Description
Suivant jugement en date du 14 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société, sans poursuite d'activité, et a désigné : Liquidateur : -SELARL EKIP', prise en la personne de Me Christophe MANDON - 7bis, place Saint-Louis - 40000 Mont-de-Marsan . Date de cessation des paiements : le 01 Mai 2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4148
Date d'ajout
17/06/2024
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/2024 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN A OUVERT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE LA STE CARS ROBERT ET A DESIGNE :Liquidateur : SELARL EKIP', prise en la personne de Me Christophe MANDON7bis, place Saint Louis40000 Mont-de-Marsan SANS POURSUITE D’ACTIVITE . A FIXE AU 01/05/2024 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTSMAINTIEN DE L’IMMATRICULATION AU RCS POUR LES BESOINS DE LA PROCEDUREA COMPTER DU 14/06/2024 Date d'effet : 14/06/2024
Numéro d'observation
3292
Date d'ajout
28/11/2006
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31/10/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/10/2006 : PARTANT : SA SYGNATURES, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : JARDEL LAURENT OLIVIER, ADMINISTRATEUR PARTANT : RENARD JEAN CLAUDE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT PARTANT : JARDEL JEAN MARIE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHANGEMENT DE QUALITE : JARDEL XAVIER, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).