Entreprise : ELEVAGE DE BEAUREGARD - SIREN 319 872 198
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2021)
Dénomination
ELEVAGE DE BEAUREGARD
SIREN (siège)
319 872 198
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1980
Date de fin de la personne morale
05/10/2079
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
503081.76 EUR
Adresse du siège
LD LA CAMPANETTE 41140 MEHERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
L'HERMINE ARNAUD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CAMBRAI
Nom, Prénom(s)
CRECHE CHRISTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
MEHERS
Dénomination
BDL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CAMBRAI
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/1980
Siret
31987219800019
Code APE
012G
Origine du fonds
Création
Activité principale
ELEVAGE DE POULES ET VOLAILLES
Adresse
LD LA CAMPANETTE
41140 , MEHERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9599
Date d'ajout
19/10/2021
Description
En date du 08/10/2021, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9682
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (art R. 123-129 1° du code de commerce)
Numéro d'observation
1384
Date d'ajout
09/03/2007
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 09/03/2007 DESIGNE M. URCUN COMME JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. BLOMMAERS
Numéro d'observation
232
Date d'ajout
19/01/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 12/01/2001 DESIGNE COMME JUGE-COMMISSAIRE M. BLOMMAERS EN REMPLACEMENT DE M. MONGE Date d'effet : 12/01/2001
Numéro d'observation
73
Date d'ajout
10/01/2000
Description
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 07/01/2000 DESIGNE COMME JUGE-COMMISSAIRE M. MONGE EN REMPLACEMENT DE M. CHENNEVEAU Date d'effet : 07/01/2000
Numéro d'observation
3234
Date d'ajout
19/11/1999
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 30/11/99, PAR JUGEMENT DU 19/11/99
Numéro d'observation
3092
Date d'ajout
05/11/1999
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, NOMME ME BUISSON, MANDATAIRE LIQUIDATEUR, PAR JUGEMENT DU 05/11/99 AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 19/11/99
Numéro d'observation
2485
Date d'ajout
06/09/1999
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 05/11/99, PAR JUGEMENT DU 03/09/99 Date d'effet : 03/09/1999
Numéro d'observation
2415
Date d'ajout
26/08/1999
Description
PAR ORDONNANCE DU 30/07/1999, M. LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE LA SOCIETE A BENEFICIER D'UNE LIGNE D'ESCOMPTE D'UN MONTANT DE 2.000.000 DE FRANCS AUPRES DE LA BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, Date d'effet : 30/07/1999
Numéro d'observation
2305
Date d'ajout
10/08/1999
Description
PAR ORDONNANCE DU 20/07/99, LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE L'OUVERTURE D'UNE LIGNE D'ESCOMPTE ET/OU DE MOBILISATION DE CREANCE LOI DAILLY A HAUTEUR DE 3.000.000,00 DE FRANCS AUPRES DE LA BANQUE B.D.E.I., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 ALINEA 3 DE LA LOI DU 25/01/85,
Numéro d'observation
1955
Date d'ajout
05/07/1999
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL NOMME COMME ADMINISTRATEUR ME FRANCK MICHEL,10 ALLE PIERRE DE COUBERTIN A VERSAILLES 78000 NOMME COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ME GERALD BUISSON DEMEURANT A BLOIS, 26 AVENUE DE VERDUN, COMME JUGE COMMISSAIRE M.CHENNEVEAU ET FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30/06/99 PAR JUGEMENT DU 02/07/99
Numéro d'observation
1905
Date d'ajout
01/07/1999
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOT DE BILAN EFFECTUES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS EN DATE DU 30/06/1999 Date d'effet : 30/06/1999
Numéro d'observation
1394
Date d'ajout
31/05/1990
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 27/02/1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 503 081.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).