Entreprise : SCI DE LA RUE DE NEUVILLE - SIREN 319 842 787
Identité
Dénomination
SCI DE LA RUE DE NEUVILLE
SIREN (siège)
319 842 787
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1999
Date de fin de la personne morale
01/11/2079
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
1 RUE FRANCOIS DE TESSAN 77330 OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SILVA MARIE
Nom d'usage
LOPES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Boissy-Saint-Léger
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/09/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1980
Siret
31984278700024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous bâtiments et terrains à bâtir, construction de tous bâtiments sur ces terrains, exploitation, location, administration des biens sociaux, travaux de transformation et d'installa- tion nouvelles dans ces bâtiments et toutes opéra- tions immobilières, mobilières et financières s'y rattachant.
Adresse
1 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 , OZOIR-LA-FERRIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1980
Siret
31984278700016
Code APE
702A
Adresse
4 RUE DE NEUVILLE
94210 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17568
Date d'ajout
02/09/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/11/1999
Description
Historique des observations depuis le 02/11/1999 : Acte constitutif déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 1.9.1980 publié dans le journal "AFFICHES PARISIENNES" en date du 17.8.1980. Transfert du siège social à compter du 30.6.1999 publié dans le "PAYS BRIARD". Ancien siège social : 4, Rue de Neuville LA VARENNE ST HILAIRE (94100) SAINT MAUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).