Entreprise : EARL LE BOULAY - SIREN 319 775 276
Identité
Dénomination
EARL LE BOULAY
Sigle
EARL LE BOULAY
SIREN (siège)
319 775 276
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2044
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
28965.31 EUR
Adresse du siège
LE BOULAY 61350 SAINT MARS D'EGRENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHANCEREL GERARD
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-Mars-d'Égrenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1980
Siret
31977527600011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
LE BOULAY
61350 , SAINT MARS D'EGRENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7479
Date d'ajout
29/11/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Alençon le 29/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6053
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2020 Liquidateur : CHANCEREL Gérard Le siège de la liquidation est fixé à : le Boulay 61350 Saint-Mars d'Egrenne Journal d'annonces légales : Le Journal de l'Orne en date du 05/11/2020 Fermeture de l'établissement principal situé Le Boulay 61350 Saint-Mars d'Egrenne à compter du 30/09/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le Tribunal de Commerce de Flers a été rattaché au Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 190 000.00 Frs nouveau montant : 28 965.31 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).