Entreprise : SCI DU MERLE - SIREN 319 762 258
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2019)
Dénomination
SCI DU MERLE
SIREN (siège)
319 762 258
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1980
Fermeture de l'établissement - 31976225800014
- Date d'effet de la fermeture : 19/07/2018
Date de fin de la personne morale
14/09/2079
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
26 RUE DU MERLE 60400 NOYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORCEL PHILIPPE , FRANCIS , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Noyon
Nom, Prénom(s)
MAGNIER GINETTE , HENRIETTE , MARIE
Nom d'usage
PORCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Noyon
Nom, Prénom(s)
PORCEL CORINNE , CHANTAL , HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Noyon
Nom, Prénom(s)
PORCEL RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
Noyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/09/1980
Siret
31976225800014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acqusition, propriété, administration et exploitation par bail, locations ou autrement d'un immeuble sis a noyon 6 rue du champ dès cosaques
Adresse
26 RUE 26 Rue du Merle
60400 , Noyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2674
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9886
Date d'ajout
06/12/2018
Description
Dissolution à compter du 19/07/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/07/2018, liquidateur : René PORCEL, siège de la liquidation : 26 Rue du Merle 60400 Noyon, parution de la publicité légale : Le Parisien en date du 01/08/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/09/1980
Description
Historique des observations depuis le 15/09/1980 : LE PARISIEN LIBERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).