Entreprise : SCI LA PINEDE - SIREN 319 658 753
Identité
Dénomination
SCI LA PINEDE
SIREN (siège)
319 658 753
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1980
Date de fin de la personne morale
09/09/2030
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
630529.14 EUR
Adresse du siège
04510 AIGLUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIO JEAN , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Digne-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/06/1974
Siret
31965875300011
Nom commercial
LA PINEDE
Code APE
701D
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition administration exploitation directe ou indirecte et gestion de tous immeubles à usage de clinique
Adresse
Aiglun
04510 , Mallemoisson - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
700
Date d'ajout
27/04/2004
Description
Radiation du RCS le 27/04/2004 avec effet au 23/04/2004 Cessation complète d' activité Clôture de la liquidation
Numéro d'observation
1871
Date d'ajout
17/11/2003
Description
Suivant Pv d' assemblée générale en date du 30 juin 2003, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 23.04.2002, et la nomination de Mr rio Jean-Claude - demeurant les hostelleries de Gaubert - Chemin de Dieyes - 04000 digne-les-Bains en qualité de liquidateur. Date d'effet : 23/04/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 136 000.00 FRF nouveau montant : 630 529.14 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).