Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DES FOUGERES - SIREN 319 608 360
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DES FOUGERES
SIREN (siège)
319 608 360
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
11/01/1980
Date de fin de la personne morale
12/01/2079
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
Constitution de massifs forestiers amélioration, équipement gestion de massifs forestiers ...
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Capital social
363103.05 EUR
Adresse du siège
4 LOT CLOS CHATEAU DU 71260 SENOZAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCROT MARIE , NOELLE , ANDREE
Nom d'usage
HABERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Courtes
Nom, Prénom(s)
DUCROT GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Senozan
Nom, Prénom(s)
DUCROT JEAN , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Mure
Nom, Prénom(s)
DUCROT PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Laiz
Nom, Prénom(s)
DUCROT FRANCOISE
Nom d'usage
PERRIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
DUCROT CECILE
Nom d'usage
RENAUDIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
HABERT FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Cruzilles-lès-Mépillat
Nom, Prénom(s)
HABERT SARA
Nom d'usage
FERREIRA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Plottes
Nom, Prénom(s)
HABERT ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Grièges
Nom, Prénom(s)
HABERT LUCIE
Nom d'usage
VENET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1993
Commune de résidence
Chevigny-Saint-Sauveur
Nom, Prénom(s)
HABERT MIKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Valognes
Nom, Prénom(s)
HABERT JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Saint-Gal-sur-Sioule
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/01/1980
Siret
31960836000024
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Constitution de massifs forestiers amélioration, équipement gestion de massifs forestiers ...
Adresse
4 LOT CLOS CHATEAU DU
71260 , SENOZAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4 Lot Clos du Château
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/1980
Siret
31960836000016
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
LIEU DIT LES FOUGERES
71120 , OZOLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/004279
Date d'ajout
25/06/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 294 531.5 EUROS Nouveau capital : 363 103.05 EUROS à compter du 10/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/004279
Date d'ajout
25/06/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : DUCROT Rene nom d'usage : DUCROT Rene n'est plus gérant
Numéro d'observation
F21/004280
Date d'ajout
25/06/2021
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Numéro d'observation
F21/004279
Date d'ajout
25/06/2021
Description
Modification relative aux associés de société civile : DUCROT Rene nom d'usage : DUCROT René n'est plus Associé HABERT Mikaël nom d'usage : HABERT Mikaël devient Associé HABERT Jean-François nom d'usage : HABERT Jean-François devient Associé HABERT Frédéric nom d'usage : HABERT Frédéric devient Associé HABERT Sara nom d'usage : FERREIRA Sara devient Associé HABERT Isabelle nom d'usage : HABERT Isabelle devient Associé HABERT Lucie nom d'usage : VENET Lucie devient Associé
Numéro d'observation
F21/004279
Date d'ajout
25/06/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur DUCROT Paul Ancienne Adresse : Route De Cruzilles 01290 LAIZ Nouvelle Adresse : 345 Route De Cruzilles 01290 LAIZ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 27 juin 1980 -No 150 - LA RENAISSANCE du 23 février 1980
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).