Entreprise : SOCIETE CIVILE MARALCA - SIREN 319 559 001
Identité
(Entreprise radiée le 21/11/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE MARALCA
SIREN (siège)
319 559 001
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1980
Fermeture de l'établissement - 31955900100031
- Date d'effet de la fermeture : 14/10/2023
Fermeture de l'établissement - 31955900100023
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1900
Date de fin de la personne morale
10/08/2030
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
622134 EUR
Adresse du siège
3 AV WINSTON CHURCHILL 59420 MOUVAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ ALEXIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ CAMILLE
Nom d'usage
POUTIERS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ VADIM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2007
Commune de résidence
Aix en Provence
Nom, Prénom(s)
POUTIERS BERTILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2009
Commune de résidence
Villeneuve D Ascq
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ PAULINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2004
Commune de résidence
Aix en Provence
Nom, Prénom(s)
POUTIERS AGATHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2000
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POUTIERS MAXENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2003
Commune de résidence
Villeneuve D Ascq
Nom, Prénom(s)
POUTIERS CHLOE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2005
Commune de résidence
Villeneuve D Ascq
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1997
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ BARTHELEMY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2000
Commune de résidence
Aix en Provence
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1998
Commune de résidence
Aix en Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1900
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31955900100023
Code APE
7904
Adresse
74 RUE DE GUISNES
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2012
Siret
31955900100031
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété et la gestion d'un patrimoine familial
Adresse
3 AV 3 avenue Winston Churchill
59420 , Mouvaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
21/11/2023
Description
Radiation. Scission au profit des sociétés suivantes : ACANTHE, SCA, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 418 138 095; CIMOFAT, SCA, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 339 785 065; VALOREST, SCA, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 418 132 924; SOLIANCE, SCA, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 344 364 666 et NEOCLAR, SAS, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 953 088 978, en date du 14/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/08/1980
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : L'INDICATEUR DES FLANDRES DU 11/7/1980
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).