Entreprise : SCI LAGARAUD - SIREN 319 537 585
Identité
Dénomination
SCI LAGARAUD
SIREN (siège)
319 537 585
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2023
Début d’activité
27/05/2023
Date de fin de la personne morale
28/08/2030
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Acquisition, administration, gestion, exploitation et disposition de toutes parcelles forestières, réalisation d'opérations d'entretien sur les parcelles forestières détenues par la société.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE SAINT EXUPERY 84600 VALREAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROMEZIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORAND KARYNN , GISELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Saint-Fons
Nom, Prénom(s)
MORAND CHRISTINE , MARYSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Valréas
Nom, Prénom(s)
MORAND ERIC , PIERRE , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Nyons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/2023
Siret
31953758500030
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
RUE SAINT EXUPERY
84600 , VALREAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROMEZIERE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/1989
Siret
31953758500022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
CHE DES SABLIERES
84600 , VALREAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F06/000802
Date d'ajout
18/01/2006
Description
Changement de gérant Nouveau : MR MORAND Eric. Partant : MR MORAND Pierre à compter du 21.05.2005. Mise à jour des associés suite au décret du 01.02.2005 concernant les société civiles.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).