Entreprise : GFA MUTUEL DU NOUVION - SIREN 319 536 124
Identité
Dénomination
GFA MUTUEL DU NOUVION
SIREN (siège)
319 536 124
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1980
Début d’activité
20/06/1980
Date de fin de la personne morale
13/08/2010
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
administration d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
16159.6 EUR
Adresse du siège
13 HAM LE PETIT DORENGT 02450 DORENGT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRANCOURT SUZY
Nom d'usage
BROUTARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
Etaves-et-Bocquiaux
Nom, Prénom(s)
BROUTARD CLAIRE , SUZANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Dorengt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/1980
Siret
31953612400013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
administration d'immeubles
Autres Activités
administration d'immeubles
Adresse
13 HAM LE PETIT DORENGT
02450 , DORENGT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/08/1980
Description
Historique : INSC. MODIF. DU 10 JUIN 1997 AUX TERM ES DE L'ASSEMBLEE DU 15 NOVEMBRE 1996, IL A ETE CO NSTATE : * LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE : - CHE Z MR MOREAU, LIEUDIT "LA VALLEE VIEILLE" A ESQUEHE RIES, A - DORENGT, 13 HAMEAU PETIT DORENGT * LE CH ANGEMENT DE GERANTS : ANCIENS GERANTS : - MOREAU J EAN - MILLET CESAR DEPOT D'ACTES DU 10 JUIN 1997 J OURNAL DE PUBLICITE : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 17 JANVIER 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).