Entreprise : ETABLISSEMENTS FARGIER FILS - SIREN 319 404 448
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS FARGIER FILS
SIREN (siège)
319 404 448
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1965
Début d’activité
01/01/1961
Date de fin de la personne morale
10/08/2030
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La mécanique générale, l'usinage de toutes pièces, la construction mécanique.
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Capital social
32014.29 EUR
Adresse du siège
MAZAC 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARGIER THIERRY , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Saint-Privat-des-Vieux
Nom, Prénom(s)
FARGIER THIERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1961
Siret
31940444800015
Enseigne
ETS FARGIER FILS ETS FARGIER FILS
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
MECANIQUE GENERALE, USINAGE DE TOUTES PIECES, CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Autres Activités
MECANIQUE GENERALE USINAGE DE TTES PIECES CONSTR.MECANIQUE
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
MAZAC
30340 , SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/001065
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001065
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Modification relative aux dirigeants FARGIER René Pierre nom d'usage : FARGIER René n'est plus gérant FARGIER Thierry René nom d'usage : FARGIER Thierry devient président à compter du 01/04/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).