Entreprise : AFMA ROBOTS - SIREN 319 403 457
Identité
Dénomination
AFMA ROBOTS
SIREN (siège)
319 403 457
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1981
Date de fin de la personne morale
31/03/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
609811.31 EUR
Adresse du siège
17 RUE FREDERIC JOLIOT-CURIE 37550 SAINT-AVERTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°17 ET 23
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEL JEAN-PIERRE , LOUIS , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Veigné
Nom, Prénom(s)
TAMAGNO DIDIER , YVES , FRANCIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Ozoir-la-Ferrière
Nom, Prénom(s)
LASSERRE JEAN-PIERRE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Cachan
Nom, Prénom(s)
MARGRAIN PIERRE , LEON , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
Veigné
Nom, Prénom(s)
DANTHENY GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
PUEL JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINUCHEM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/11/1980
Siret
31940345700033
Code APE
333Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
matériel électrique électronique matériel électrique et électronique (industrie et commerce).
Adresse
17 RUE FREDERIC JOLIOT-CURIE
37550 , SAINT-AVERTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°17 ET 23
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
25/02/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 4 jan vier 2008 avec effet au 1er janvier 2008, remplace Maître Francis VILLA, commissaire au plan, par la Selarl FRANCIS VILLA, 18, rue Néricault Destouche s, 37000 TOURS, qui est nommée commissaire au plan
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
17/01/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 10/01 /2006 remplace Juge Commissaire SITUATION ACTUELLE : Juge Commissaire Titulaire : GEORGES Maurice Ju ge Commissaire Suppléant : NOSSEREAU Philippe
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/06/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 31/05 /2005 remplace juge commissaire suppléant seulemen t SITUATION ACTUELLE : Juge Commissaire Suppléant : GEORGES
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/04/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 16/04 /2002 arrêtant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à la SA AFMAT ROBOTIQUE. D ate d'effet de la cession : 02/05/2002 Commissaire à l'exécution du plan : ME VILLA Francis 18 rue N éricault Destouches 37000 TOURS
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/02/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 26/02 /2002 remplace Juge Commissaire SITUATION ACTUELLE : Juge Commissaire Suppléant : LEGOUX Bernard
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/11/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 06/11 /2001 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 29/05/2002.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/05/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 29/05 /2001 ouvrant une procédure régime général de redr essement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 29/11/2001. Cessation des paieme nts en date du 31/03/2001. Juge Commissaire : M PE RINET Serge Représentant des Créanciers : ME VILLA Francis 18 rue Néricault Destouches 37000 TOURS A dministrateur : Franck MICHEL 64 rue de la Préfect ure - 37000 TOURS dont la mission est, outre les p ouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assist er le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/05/2001
Description
Dépôt le 23/05/2001 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e TOURS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/12/1985
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 17/12/1985.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/04/1981
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE LE 15.07.80 - PUB LIE DANS LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE D U 28.06.80. ANCIEN SIEGE SOCIAL : ST. MARCELLIN RU E DU DOCTEUR CARRIER. PUBLICITE DE TRANSFERT DANS RENAISSANCE LOCHOISE. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : ST. AVERTIN 25 RUE JOLIOT CURIE - PRECEDEMMENT EXPLOIT EE EN STE ANONYME A DIREC- TOIRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).