Entreprise : SCI LES HERBUES - SIREN 319 394 623
Identité
Dénomination
SCI LES HERBUES
SIREN (siège)
319 394 623
Date d'immatriculation au RNE
05/09/1980
Début d’activité
19/01/2024
Date de fin de la personne morale
04/09/2030
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
198489.9 EUR
Adresse du siège
19 B AV DU LAC 70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET ETIENNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Vaivre-et-Montoille
Nom, Prénom(s)
MUSTER THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Besançon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/01/2024
Siret
31939462300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 B AV DU LAC
70000 , VAIVRE-ET-MONTOILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
945
Date d'ajout
11/06/2007
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 11/04/2007 : ANCIEN : 30489,8 EUR NOUVEAU : 198489,9 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 11/04/2007 : NOUVEAU : BONNET JANINE, GÉRANT(E) NOUVEAU : BONNET Etienne, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE MAINTENU : BONNET Pierre, GÉRANT ASSOCIÉ
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).