Entreprise : SCI DU RABAS - SIREN 319 393 922
Identité
Dénomination
SCI DU RABAS
SIREN (siège)
319 393 922
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1980
Début d’activité
12/05/1980
Date de fin de la personne morale
24/08/2119
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition de toute propriété immobilière bâtie ou non bâtie
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
6097.96 EUR
Adresse du siège
50 CHE DU SOUVENIR 84500 BOLLENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Carry-le-Rouet
Nom, Prénom(s)
DAVID MYLENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
DAVID CATY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
MONIER JOSETTE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Carry-le-rouet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/05/1980
Siret
31939392200020
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition de toute propriété immobilière bâtie ou non bâtie
Adresse
50 CHE DU SOUVENIR
84500 , BOLLENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1980
Siret
31939392200012
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
LA POTIERE
84500 , BOLLENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 40 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 097.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).