Entreprise : SCI JEPANA - SIREN 319 393 351
Identité
(Entreprise radiée le 22/12/2020)
Dénomination
SCI JEPANA
SIREN (siège)
319 393 351
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1980
Date de fin de la personne morale
30/09/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE JEAN BAPTISTE LAMARCK 53810 CHANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITES MORANDIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOURY JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
LAVAL
Nom, Prénom(s)
NOURY ANNE-SOPHIE
Nom d'usage
THEVENIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Paris 05
Nom, Prénom(s)
NOURY PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Laval
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/05/1980
Siret
31939335100014
Code APE
702C
Adresse
95 RUE DU VIEUX ST LOUIS
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/05/1980
Siret
31939335100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la gestion, l'administration et l'exploitation sous toutes formes par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement.
Adresse
RUE rue Jean-baptiste Lamarck
53810 , Changé - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
"Parc d'Activités les Morandieres"
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9620
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Dissolution à compter du 05/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/11/2020, liquidateur : NOURY Jean-Paul, siège de la liquidation : "Parc d'Activités les Morandieres" Rue Jean-baptiste Lamarck 53810 Changé, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 04/12/2020
Numéro d'observation
8528
Date d'ajout
21/12/2018
Description
Régularisation de la situation des associés à compter du 06/12/2018 : Nouveau : THEVENIN Anne-Sophie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : NOURY Philippe, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
745
Date d'ajout
28/03/1997
Description
Transfert du siège social ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL, DE: 95 RUE DU VIEUX ST LOUIS 53000 LAVAL, A: RUE JEAN BAPTISTE LAMARCK "PARC D'ACTIVITES LES MORANDIERES" 53810 CHANGE; CHANGEMENT DE GERANT: ANCIEN MR NOURY JEAN, NOUVEAU: MR NOURY JEAN-PAUL; A COMPTER DU 28.02.1997. AVENIR AGRICOLE DU 28.03.1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).