Entreprise : SCEA CHATEAUX DU BREUIL ET DE LA ROCHE - SIREN 319 380 432
Identité
Dénomination
SCEA CHATEAUX DU BREUIL ET DE LA ROCHE
SIREN (siège)
319 380 432
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1980
Début d’activité
03/09/1980
Date de fin de la personne morale
02/09/2079
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation de biens ruraux
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
138728.61 EUR
Adresse du siège
LE CHATEAU DU BREUIL 49750 BEAULIEU-SUR-LAYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETITBOIS YANNE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
OLLIOULES
Nom, Prénom(s)
VIGAN DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Beaulieu-sur-Layon
Dénomination
PY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Ollioules
Dénomination
SOGESCO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
OLLIOULES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/1980
Siret
31938043200017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens ruraux
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
LE CHATEAU DU BREUIL
49750 , BEAULIEU-SUR-LAYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7478
Date d'ajout
15/09/2006
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MELLE PETITBOIS (YANNE) EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR MORGAT (MARC) GERANT DEMISSIONNAIRE INSCRIPTION DES ASSOCIETES DE LA SOCIETE SAS SOGESCO - SARL PY Date d'effet : 11/05/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7479
Date d'ajout
15/09/2006
Description
Modification de la gérance NOMINATION DE MR MORGAT (ERIC) EN QUALITE DE CO-GERANT ASSOCIE Date d'effet : 20/07/2006
Numéro d'observation
3598
Date d'ajout
06/06/1989
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN : 10 000 F - NOUVEAU : 910 000 F. A COMPTER DU 16/03/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 910 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 138 728.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).