Entreprise : VERSAILLES INTERNATIONAL - SIREN 319 344 362
Identité
Dénomination
VERSAILLES INTERNATIONAL
SIREN (siège)
319 344 362
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1986
Date de fin de la personne morale
30/12/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
93 RUE HENRI BARBUSSE 95100 ARGENTEUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY SALOMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARQUES ISSY JAIME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
CERGY LE HAUT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/11/1986
Siret
31934436200045
Code APE
5812
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Commercialisation, importation, exportation de tous produits alimentaires, matériels et équipements neufs ou d'occasion. Biens de consommation, rénovations et Rehabilition immobilière.
Adresse
93 RUE 93-95, RUE HENRI BARBUSSE
95100 , Argenteuil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94053
Date d'ajout
19/04/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce, habite pas à l'adresse indiqué
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8363
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
11925
Date d'ajout
07/10/1991
Description
Jugt du 07 Octobre 1991 Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire de La société Versailles international avec con-fusion des patrimoines avec la société Sovimac France A mis fin à la période d'observation a prononcé la liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 07 Mars1991 Juge commissaire Monsieur Elmalek Représentant des créanciers et liquidateur Maître Canet 1 rue de la citadelle Apontoise
Numéro d'observation
11370
Date d'ajout
27/09/1991
Description
Déclaration de cessation des paiements le 27 Septembre 1991. Au greffe de Pontoise
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).