Entreprise : CENTRAL GARAGE DUFOUR ET FILS - SIREN 319 293 304
Identité
Dénomination
CENTRAL GARAGE DUFOUR ET FILS
SIREN (siège)
319 293 304
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1980
Début d’activité
01/04/1980
Date de fin de la personne morale
15/08/2030
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Achat, vente, location, entretien, réparation, garage de véhicules à moteur neufs ou d'occasion et accessoires automobiles.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
24 AV DES ANCIENS COMBATTANTS 32300 MIRANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
D'AFRIQUE DU NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PREVOST LIONEL , STEPHANE , LILIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Latresne
Nom, Prénom(s)
STIERLEN ERIC , LIONEL , ABEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Mérignac
Dénomination
SYGNATURES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31929330400022
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, location, entretien, réparation, garage de véhicules à moteur neufs ou d'occasion et accessoires automobiles.
Adresse
24 AV DES ANCIENS COMBATTANTS
32300 , MIRANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
D'AFRIQUE DU NORD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31929330400014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
10 RUE GAMBETTA
32300 , MIRANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/2019
Siret
31929330400030
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
24 AV DES ANCIENS COMBATTANTS
32300 , MIRANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
D'AFRIQUE DU NORD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
534
Date d'ajout
28/01/2020
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 24/01/2020. Modifications relatives aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes à compter du 24/01/2020 : - Partant : DUFOUR Jean-Michel, Président - Nouveau : STIERLEN Eric, Lionel, Abel, Président - Nouveau : PREVOST Lionel, Stéphane, Lilian, Directeur général - Nouveau : SYGNATURES (SAS), Co-Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
59
Date d'ajout
06/01/2020
Description
Transfert du siège social à l'établissement principal à compter du 16/12/2019 : - Ancienne adresse : 10 rue Gambetta - 32300 Mirande (supprimé) - Nouvelle adresse : 24 avenue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord - 32300 Mirande (devient siège et principal) Modification dans l'intitulé de l'adresse du siège et principal suite à décision administrative (sans transfert) à compter du 16/12/2019 : - Ancien libellé : ZI route de Tarbes - 32300 Mirande - Nouveau libellé : 24 avenue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord - 32300 Mirande Transformation de la société à compter du 16/12/2019 : - Ancienne forme : Société anonyme (SA) - Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modifications relatives aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes à compter du 16/12/2019 : - Partant : PELICOT Xavier, Commissaire aux comptes suppléant - Partant : MONTPEYSSEN Jacqueline, Administrateur - Partant : MONTPEYSSEN Pierre, Administrateur - Partant : DUFOUR Dominique, Administrateur - Partant : DUFOUR Paulette, Administrateur - Changement de qualité : DUFOUR Jean-Michel, Président, Directeur général et Administrateur devient Président de la société sous sa forme SAS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
--- affiliation à l'ORIAS sous le numéro 07 008 815 ---
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).