Entreprise : Q O M - SIREN 319 280 020
Identité
Dénomination
Q O M
SIREN (siège)
319 280 020
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1980
Début d’activité
06/06/1980
Date de fin de la personne morale
07/07/2079
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis à fontainebleau 14 rue de france.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
8 LE CHEMIN DE LA MESSE 77930 CELY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET EDITH
Nom d'usage
BOULAT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Cely En Biere
Nom, Prénom(s)
BOULAT OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Thonon-les-Bains
Nom, Prénom(s)
BOULAT LAETITIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Cely En Biere
Nom, Prénom(s)
BOULAT JOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Cely En Biere
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/06/1980
Siret
31928002000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis à fontainebleau 14 rue de france.
Autres Activités
L'acquisition de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis à fontainebleau 14 rue de france.
Adresse
8 LE CHEMIN DE LA MESSE
77930 , CELY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/06/1980
Siret
31928002000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RUE DE FRANCE
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/09/1992
Description
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL ANCIEN CAPITAL 20 000 FRS NOUVEAU CAPITAL 250 000 FRS SUIVANT UN ACTE RECU PAR ME HAUTEBAS EN DATE DU 90.07.92 CHANGEMENT DE GERANT ANCIEN OLIVON RENE NOUVEAU MR BOULAT JOEL SUIVANT AGE DU 18.0692 A COMPTER DU 01.0792
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/07/1980
Description
Historique des observations depuis le 08/07/1980 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 354 le 30/06/1980 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 21/06/1980
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).