Entreprise : CUMA SUD MEUSE - SIREN 319 269 551
Identité
Dénomination
CUMA SUD MEUSE
SIREN (siège)
319 269 551
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1980
Début d’activité
25/03/1980
Date de fin de la personne morale
15/07/2030
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
UTILISATION DE MATERIEL EN COMMUN (PRECISEE DANS LES STATUTS)
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 55140 VAUCOULEURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANGERANT RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Rigny-la-Salle
Nom, Prénom(s)
CONDI JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Vaucouleurs
Nom, Prénom(s)
DUBAUX FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Maxey-sur-Vaise
Nom, Prénom(s)
GEORGE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1931
Commune de résidence
Vaucouleurs
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Ourches-sur-Meuse
Nom, Prénom(s)
HOMAND FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Brixey-aux-Chanoines
Nom, Prénom(s)
LAMY JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Chalaines
Nom, Prénom(s)
LANGARD REGIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Burey-la-Côte
Nom, Prénom(s)
LIOUVILLE GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Rigny-la-Salle
Nom, Prénom(s)
NANTY FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Rigny-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
TRAMBLOY ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1927
Commune de résidence
Brixey-aux-Chanoines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/1980
Siret
31926955100010
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
UTILISATION DE MATERIEL EN COMMUN (PRECISEE DANS LES STATUTS)
Adresse
MAIRIE
55140 , VAUCOULEURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 Francs NOUVEAU MONTANT : 152.45 Euros
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).