Entreprise : SCI YOHAN - SIREN 319 086 294
Identité
Dénomination
SCI YOHAN
SIREN (siège)
319 086 294
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1980
Date de fin de la personne morale
17/06/2030
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
36 RUE DES CHARMETTES 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM SAMUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/06/1980
Siret
31908629400018
Code APE
702A
Activité principale
Acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles en vue de son occupation ou de sa location et l'aliénation de ces immeubles.
Adresse
36 RUE 36 Rue des Charmettes
69100 , Villeurbanne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MENTION D'OFFICE DM 10555 du 8/7/1985 - Jugement du 22/5/1985, le T.C. de LIMOGES a prononcé la liquidation des biens de la SCI - Juge commissaire : M. Jean-Louis LAFARGE - Syndic : Me URBAIN Philippe 2 Place Winston Churchill LIMOGES - Cessation des paiements : 18 mois précédent l'ouverture de la procédure collective MENTION D'OFFICE DM 542 du 4/2/1986 - Suivant arr§t de la COUR D'APPEL DE LIMOGES en date du 12/11/1985, LA COUR annule le Jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 22/5/1985 qui avait prononcé la LIQUIDATION DES BIENS de la SCI R.I. dont le siège social est à ROUEN et la SCI ERIDAN dont le siège social est à LIMOGES 28 Fresnel. Fixe au 1/10/1984 la date de la cessation des paiements de la S.A. MANUFACTURE FRANCAISE DES CONFECTIONS DU CENTRE siège social LIMOGES Av. du Président Kennedy S.A. STE NOUVELLE DES ETS LAPLAUD Siege social LIMOGES Av. du Président Kennedy - S.C.I. C.E.P.H.E. Siège social PARIS 67 Rue Traversière - S.C.I. ALPHARD Siege social ARGENTON SUR CREUSE 41/51 Avenue J.J. Rousseau - S.C.I. YOHAN Siege social 36 Rue des Charmettes VILLEURBANNE - S.C.I. BETELGEUSE ARGENTON SUR CREUSE S.C.I. ALTAIR Siège social LIMOGES 28 Rue Fresnel - S.C.I. FERSEE Siège social LYON 70 Bis Rue Bossuet. Juge Commissaire : Mr LAFARGE Jean Louis Syndic : Me URBAIN 2 Place Winston Churchill LIMOGES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).