Entreprise : ETC TALANT - SIREN 319 076 212
Identité
(Entreprise radiée le 10/07/2020)
Dénomination
ETC TALANT
SIREN (siège)
319 076 212
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1980
Date de fin de la personne morale
23/06/2030
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
439600 EUR
Adresse du siège
5 ALL DES CORVEES 21240 TALANT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TALANT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAORO SANDRA , MARIE-ANGELE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
VENTALON ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Pouilly-en-Auxois
Nom, Prénom(s)
LECQUET AUDREY , ESTELLE , ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint-Pierre-les-Nemours
Nom, Prénom(s)
LECOUET AUDREY , ESTELLE , ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint-Pierre-les-Nemours
Nom, Prénom(s)
NICOLAS CHRISTELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Darois
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE EMMANUEL , JEAN-LOUIS , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Montbard
Nom, Prénom(s)
CATTEY PHILIPPE , ABEL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Cuffy
Nom, Prénom(s)
LEBLANC LIONEL , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Marsangy
Nom, Prénom(s)
VAUTRIN FREDERIC , RAYMOND , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
BOULIC CLAUDE , PIERRE , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
CHAUSSY JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Chevannes
Nom, Prénom(s)
DELZAIVE STEPHANE , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Fourchambault
Nom, Prénom(s)
BISSERON THIERRY , PIERRE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
DE ABREU FERREIRA SEVERINE
Nom d'usage
DE ARO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Corvol-l'Orgueilleux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1980
Siret
31907621200012
Code APE
702C
Adresse
4 RUE MARIOTTE
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1980
Siret
31907621200020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété de tous immeubles et leur gestion, participation dans toutes sociétés civiles immobilières
Adresse
5 ALL 5 allée des Corvées
21240 , Talant - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TALANT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8261
Date d'ajout
10/07/2020
Description
Radiation du RCS le 10/07/2020 avec effet au 30/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
927
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/11/2019 Liquidateur : FAORO Sandra Marie-Angèle Le siège de la liquidation est fixé à : 5 allée des Corvées 21240 Talant Journal d'annonces légales : le chatillonnnais en date du 23/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).