Entreprise : LES SEQUOIAS - SIREN 319 015 004
Identité
Dénomination
LES SEQUOIAS
SIREN (siège)
319 015 004
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
27/03/1980
Date de fin de la personne morale
31/12/2029
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1980
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis à st-Georges des Groseillers et de tous autres immeubles et création de lotissements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
RUE DE NEUVILLE 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHETIERE JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Flers
Nom, Prénom(s)
CAUCHARD FRANCOISE
Nom d'usage
HALOCHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Flers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/1980
Siret
31901500400017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis à st-Georges des Groseillers et de tous autres immeubles et création de lotissements
Autres Activités
Acquisition, propriété, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis à st-Georges des Groseillers et de tous autres immeubles et création de lotissements
Adresse
RUE DE NEUVILLE
61100 , SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 15 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 286.74 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).