Entreprise : SOCIETE DE LA FERME DE MORAS - SIREN 318 991 338
Identité
Dénomination
SOCIETE DE LA FERME DE MORAS
SIREN (siège)
318 991 338
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1982
Début d’activité
28/06/1975
Date de fin de la personne morale
01/02/2032
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/06/2009
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
agriculture cultures générales
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
193152.9 EUR
Adresse du siège
FERME DE MORAS 77640 JOUARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROFFIT ANNABELLE , MARIE
Nom d'usage
ROUSSEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Jouarre
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU CEDRIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Jouarre
Dénomination
HOLDING ROUSSEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Morin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1975
Siret
31899133800027
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
agriculture cultures générales
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
FERME DE MORAS
77640 , JOUARRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ferme de Moras
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1975
Siret
31899133800019
Code APE
011A
Adresse
CHATEAU DE CHARNESSEUIL
77750 , SAINT-OUEN-SUR-MORIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/06/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice s ocial. Ancienne date: 31/12
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/02/1982
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LA MARN E. Mention du 21/07/2004 : TRANSFERT DU SIEGE DE C HARNESSEUIL 77750 ST OUEN SUR MORIN A COMPTER DU 1 5.05.2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).