Entreprise : E DESOUBZDANNE DUMONT ET A LEVIEVRE - SIREN 318 949 047
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2021)
Dénomination
E DESOUBZDANNE DUMONT ET A LEVIEVRE
SIREN (siège)
318 949 047
Date d'immatriculation au RNE
08/05/1981
Date de fin de la personne morale
07/05/2051
Forme juridique
Autre société civile professionnelle
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
1 BD CHANZY 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESOUBZDANNE-DUMONT ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Touvérac
Nom, Prénom(s)
LELIEVRE ANDRE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Barbezieux-Saint-Hilaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/12/1901
Siret
31894904700019
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
1 BD CHANZY
16300 , BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1924
Siret
31894904700027
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
RUE DE LA LIBERATION
16360 , TOUVERAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9799
Date d'ajout
16/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Angoulême le 16/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4113
Date d'ajout
12/07/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/03/2016 Liquidateur : LELIEVRE André Marie et DESOUBZDANNE-DUMONT Eric Le siège de la liquidation est fixé à : 16 rue Sadi Carnot 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Journal d'annonces légales : Courrier Français en date du 08/07/2016
Numéro d'observation
3502
Date d'ajout
10/06/2016
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2015 suite à vente du fonds.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/05/1981
Description
Historique des observations depuis le 08/05/1981 : Mention du 01/01/2002 : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret N° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).