Entreprise : SOCIETE CIVILE KIMVAL - SIREN 318 946 266
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE KIMVAL
SIREN (siège)
318 946 266
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1990
Début d’activité
07/11/1979
Date de fin de la personne morale
02/12/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
gestion de tous biens meubles ou immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
28355.52 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE JOUARRE 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOSSE ANNE-MARIE
Nom d'usage
KIMMEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
FOSSE DOMINIQUE , NICOLE
Nom d'usage
SAUVAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
La Ferté-sous-Jouarre
Nom, Prénom(s)
KIMMEL ALAIN , HENRI , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Fontenay-le-Fleury
Nom, Prénom(s)
SAUVAL ROBERT , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
La Ferté-sous-Jouarre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/11/1979
Siret
31894626600026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion de tous biens meubles ou immeubles
Autres Activités
gestion de tous biens meubles ou immeubles
Adresse
2 RUE DE JOUARRE
77260 , LA FERTE-SOUS-JOUARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/12/1990
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNES LE 3/06/1 980,PUBLIE DANS LA SEMAINE DE L'ILE DE FRANCE DU 1 6/11/1979, ANCIEN SIEGE:20,AVENUE DU MARECHAL DAVO UT-BRUNOY- 91800 BRUNOY. TRANSFERT EN DATE DU 20/0 1/1990,PUBLIE DANS LA MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).