Entreprise : SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA RANCE - SIREN 318 906 286
Identité
(Entreprise radiée le 10/02/2020)
Dénomination
SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA RANCE
SIREN (siège)
318 906 286
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1980
Fermeture de l'établissement - 31890628600014
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 31890628600022
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
26/05/2030
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
66700 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 22630 LE QUIOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DAIN PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Quimperlé
Dénomination
CABINET PICAVET - LE DAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Concarneau Cedex
Dénomination
SOCIETE DES TRANSPORTS MAURICE BOUVIER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Landes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31890628600014
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise générale de tous transports en toutes zones, l'acquisition, la location de tout matériel de transport. Commissionnaire de transports
Adresse
le Bourg
22630 , Le quiou - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/2003
Siret
31890628600022
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transports routiers de marchandises (début : 29.01.2003)
Adresse
21 RUE LOUIS LUMIERE
35133 , LA SELLE-EN-LUITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE L AUMAILLERIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
835
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Radiation du RCS le 05/02/2020 avec effet au 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
453
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 15/11/2019 Décision de l'associé unique en date du 15/11/2019 Dénomination de l'associé unique : LA SELLE EN LUITRE Journal d'annonces légales : LE PENTHIEVRE en date du 28/11/2019
Numéro d'observation
333
Date d'ajout
24/01/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/10/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/01/2003
Description
Historique des observations depuis le 30/01/2003 : - IMMATRICULATION A TITRE PRINCIPAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DINAN.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 27/05/1980.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).