Entreprise : SOCIETE CIVILE DES LAURIERS VERTS - SIREN 318 895 190
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DES LAURIERS VERTS
SIREN (siège)
318 895 190
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1980
Début d’activité
04/06/1980
Date de fin de la personne morale
03/06/2010
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
l'acquisition de tous immeubles en vue de leur mise en location et plus particulièrement l'acquisition d'un immeuble sis a rezé
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
4 ESCALIER GALIPAUD 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BREGEON ELIAN , GUSTAVE , PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
BREGEON PASCAL , SIMON , REMY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Bégrolles-en-Mauges
Nom, Prénom(s)
ROBARD SIMONNE , MARIE , ELIANE
Nom d'usage
BREGEON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1927
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/06/1980
Siret
31889519000029
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition de tous immeubles en vue de leur mise en location et plus particulièrement l'acquisition d'un immeuble sis a rezé
Autres Activités
l'acquisition de tous immeubles en vue de leur mise en location et plus particulièrement l'acquisition d'un immeuble sis a rezé
Adresse
4 ESCALIER GALIPAUD
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1980
Siret
31889519000011
Code APE
702A
Adresse
2 IMP DES LAURIERS VERTS
44400 , REZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/01/2016
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/03/2002
Description
930020020306 ********* Transfert SSET avec création de fonds Date d'effet de la formalité: 13/02/2002 Changement adresse / siège-fonds ... ancienne adresse : 2 RUE DES LAURIERS VERTS 44400 REZE ... nouvelle adresse : 4 ESCALIER GALIPAUD 44210 PORNIC Changement adresse / établissement principal ... ancienne adresse : 2 RUE DES LAURIERS VERTS 44400 REZE ... nouvelle adresse : 4 ESCALIER GALIPAUD 44210 PORNIC Anc siege social Ets. Princ. : Sté SOCIETE CIVILE DES LAURIERS VERTS. ... Nouvel établissement principal : 4 ESCALIER GALIPAUD 44210 PORNIC Activité : L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES EN VUE DE LEUR MISE EN LOCATION ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS A REZE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/06/1980
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : INFORMATEUR JUDI CIAIRE Mention du 06/03/2002 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL PRECEDEMMENT FIXE A REZE 44400 2 RUE DES LA URIERS VERTS A COMPTER DU 13.2.2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).