Entreprise : SOCIETE NOUVELLE SOFAFER - SIREN 318 894 110
Identité
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE SOFAFER
SIREN (siège)
318 894 110
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1993
Date de fin de la personne morale
15/07/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
403 RUE DES FRERES THIBAULT 77190 DAMMARIE-LES-LYS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROMAIN IRENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Dammarie-les-Lys
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/03/1981
Siret
31889411000036
Code APE
452T
Origine du fonds
Autre
Activité principale
POSE ARMATURE METALLIQUE POUR BETON.
Adresse
403 RUE 403 Rue DES FRERES THIBAULT
77190 , Dammarie-les-Lys - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/1990
Siret
31889411000028
Code APE
452T
Adresse
5 RUE HUMBLOT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
23/03/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 22/03/2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/03/2004
Description
: Radiation d'office
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
29/05/2001
Description
: Par Jugement en date du 28/05/2001 Tribunal de Commerce de MELUN a nommé MME ROMAIN IRENE en qualité de Liquidateur Amiable
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/02/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 24/02/1997 nommant Monsieur ANDRASEK PAUL en qualité de Juge Commissaire Remplacant
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/07/1993
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 JUILLET 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE ET PRONONCE PAR UN DEUXIEME JUGEMENT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME F. COGNET 52, RUE DAJOT - 77000 MELUN JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR BRUDNER DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 01 JUIN 1992
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/07/1993
Description
Historique des observations depuis le 16/07/1993 : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU TC DE VERSAILLES EN DATE DU 25.02.81 PUBLIE ANS LA SEMAINE DE L'ILE DE FRANCE . - TRANSFERT DU SIEGE A PARIS PUBLIE DANS LES PETI TES AFFICHES DU 10.12.90. -TRANSFERT DU SIEGE A ST LEU D'ESSERENT EN DATE DU 21.12.92 (NON INSCRIT A ST LEU D'ESSERENT). TRANSFERT DU SIEGE A MELUN PUBLIE DANS LE MONITEUR DE S&M DU 14.02.93.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 19/07/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).