Entreprise : CUMA LA RIVIERE - SIREN 318 872 041
Identité
Dénomination
CUMA LA RIVIERE
SIREN (siège)
318 872 041
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1980
Début d’activité
07/12/1979
Date de fin de la personne morale
03/06/2029
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
achat et utilisation au service de ses membres de tous matériels et équipements agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Adresse du siège
71520 SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESROCHES PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Nom, Prénom(s)
DROIN HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Tramayes
Nom, Prénom(s)
LAPALUS BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Nom, Prénom(s)
LAPALUS JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Nom, Prénom(s)
PARDON CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Nom, Prénom(s)
PARDON FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Nom, Prénom(s)
SARRAZIN FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
07/12/1979
Siret
31887204100013
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
achat et utilisation au service de ses membres de tous matériels et équipements agricoles
Adresse
LES PORTES
71520 , SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mairie
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/03/2020
Siret
31887204100021
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
71520 , SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000867
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Modification relative aux dirigeants : DESROCHES Patrice nom d'usage : DESROCHES Patrice n'est plus vice-président DESROCHES Patrice nom d'usage : DESROCHES Patrice devient président PARDON Fabrice nom d'usage : PARDON Fabrice n'est plus trésorier PARDON Fabrice nom d'usage : PARDON Fabrice devient administrateur PARDON Annie Marie-Claude nom d'usage : LAPALUS Annie n'est plus secrétaire PARDON Christophe nom d'usage : PARDON Christophe devient administrateur LAPALUS Bruno nom d'usage : LAPALUS Bruno devient administrateur PARDON Gilles Claude Marie nom d'usage : PARDON Gilles n'est plus président QUIRA Jean Claude nom d'usage : QUIRA Jean n'est plus administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000867
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur DESROCHES Patrice Nouvelle Adresse : Lieu-dit Nogent 71520 SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE Monsieur PARDON Fabrice Nouvelle Adresse : Gurzin 71520 SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE Monsieur LAPALUS Jérôme Ancienne Adresse : Lieu-dit la Combe Durand 71520 SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE Nouvelle Adresse : Poncharra 71520 SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).