Entreprise : SA DOCKS OLERONAIS - SIREN 318 829 306
Identité
Dénomination
SA DOCKS OLERONAIS
SIREN (siège)
318 829 306
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1980
Date de fin de la personne morale
27/04/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
LE SABLEAU 17310 SAINT PIERRE D'OLERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAILLAUD JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
L HERBERGEMENT
Nom, Prénom(s)
RENAUDEAU GIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
ROBIN DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Dénomination
VM MATERIAUX
Qualité
Administrateur
Dénomination
DE MENONVILLE, RENAUDEAU ET RENOU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/12/1991
Siret
31882930600022
Code APE
5908
Adresse
LE SABLEAU
17310 , SAINT PIERRE D'OLERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODE GAGI - Date de cessation : 20/12/1991. - Sort du fonds : Apport fusion. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).