Entreprise : SCI DE TROTTE CHIEN - SIREN 318 829 231
Identité
Dénomination
SCI DE TROTTE CHIEN
SIREN (siège)
318 829 231
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1980
Début d’activité
06/05/1980
Date de fin de la personne morale
05/05/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Construction et exploitation par voie de location d'immeuble à usage professionnel
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RTE DE BOYARDVILLE 17550 DOLUS-D'OLERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOLLY BERNARD , ETIENNE , HENRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
SAINT GEORGES D OLERON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/05/1980
Siret
31882923100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction et exploitation par voie de location d'immeuble à usage professionnel
Autres Activités
Construction et exploitation par voie de location d'immeuble à usage professionnel
Adresse
RTE DE BOYARDVILLE
17550 , DOLUS-D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Dolus-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/05/1980
Description
(Divers) Historique : M. JOLLY Bernard seul gérant à cpter du 01.10.90 suite à la démission de M. MATRAND Jean Michel
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).