Entreprise : EARL CLAUDE BERNARD - SIREN 318 811 296
Identité
(Entreprise radiée le 30/05/2018)
Dénomination
EARL CLAUDE BERNARD
SIREN (siège)
318 811 296
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1980
Fermeture de l'établissement - 31881129600017
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
08/06/2035
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
GOASNOAT 22570 SAINT-IGEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Ygeaux
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
GOUAREC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31881129600017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Polyculture - élevage
Adresse
Goasnoat
22570 , Saint-Igeaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Ygeaux
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3240
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Radiation du RCS le 30/05/2018 avec effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
343
Date d'ajout
16/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : BERNARD Claude Le siège de la liquidation est fixé à : Goasnoat 22570 Saint-Igeaux Journal d'annonces légales : TERRA en date du 12/01/2018
Numéro d'observation
875
Date d'ajout
09/03/2001
Description
CHANGEMENT DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE. NOUVELLE FORME: EARL ANCIENNE FORME: GAEC CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE. NOUVELLE DENOMINATION: EARL CLAUDE BERNARD ANCIENNE DENOMINATION: GAEC DE GOASNOAT REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 300 000 FRS A 295 180,65 FRS. CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS,SOIT 45 000 EUROS. Date d'effet : 31/12/2000
Numéro d'observation
969
Date d'ajout
21/03/2000
Description
DEPART DE MME PASCO MARIE THERESE EN QUALITE DE CO-GERANT Date d'effet : 31/12/1999
Numéro d'observation
799
Date d'ajout
13/03/1990
Description
RETRAIT DEE MR BERNARD JEAN DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT. PROLONGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE, PORTEE A 35 ANS A COMPTER DU 01.12.89
Numéro d'observation
1714
Date d'ajout
31/05/1989
Description
ADMISSION D'UN CO-GERANT MME BERNARD MARIE THERESE A COMPTER DU 01/01/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).