Entreprise : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE MEDICALE DU CERVE - SIREN 318 799 947
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE MEDICALE DU CERVE
SIREN (siège)
318 799 947
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1985
Début d’activité
01/01/1980
Date de fin de la personne morale
24/09/2035
Forme juridique
SCP de médecins
Activité principale
Cabinet médical.
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
48783.69 EUR
Adresse du siège
205 RUE DU DOCTEUR GERY DEFFONTAINES 59310 LANDAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAITRE-JEAN HELENE
Nom d'usage
PLANCKAERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Saméon
Nom, Prénom(s)
NEYS JULIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Raismes
Nom, Prénom(s)
PIQUET THIERRY , CLEMENT , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Tilloy lez Marchiennes
Nom, Prénom(s)
BENOIT Sanaë , Emeline , Elsa
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1995
Commune de résidence
Vred
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31879994700029
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Cabinet médical.
Adresse
205 RUE DU DOCTEUR GERY DEFFONTAINES
59310 , LANDAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1221
Date d'ajout
04/03/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2014 : Partant : SARELS Jean-Marc, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : NEYS Julien, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification dans l'intitulé de l'adresse à compter du 31/12/2014 : Suite à une décision municipale la rue du Cervé est devenue Rue du Dr Géry Deffontaines.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3853
Date d'ajout
12/08/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 21/07/2014 Ancienne : SCP DES DOCTEURS BERNARD DEFFONTAINES, JEAN-MARC SARELS, THIERRY PIQUET ET SEBASTIEN LERUSTE, MEDECIN GENERALISTE Nouvelle : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE MEDICALE DU CERVE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2014 : Partant : LERUSTE SEBASTIEN -, Gérant Nouveau : PLANCKAERT Hélène, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : PIQUET Thierry Clément Jean, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : DEFFONTAINES Bernard Etienne Géri, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : SARELS Jean-Marc, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Ancien numéro de gestion : 85d25b nouveau numéro de gestion: 85d38 Ancienne Dénomination : Scp des docteurs Bernard Deffontaines Thierry piquet et jean-Marc Sarels nouvelle dénomination : Scp des docteurs Bernard Deffontaines Jean-Marc Sarels, Thierry piquet et Sébastien Leruste médecin Generalistedate d'effet :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).