Entreprise : MUDIS - SIREN 318 771 078
Identité
Dénomination
MUDIS
SIREN (siège)
318 771 078
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1980
Début d’activité
01/08/1994
Date de fin de la personne morale
29/05/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
61 RUE CHARDON-LAGACHE 75016 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
61-63
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALTMAN ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Arcueil
Nom, Prénom(s)
EZRATTI GASTON
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
ALTMAN MURIELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Arcueil
Nom, Prénom(s)
MANCEAU GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1934
Commune de résidence
Paris
Dénomination
STE CONTROLE ET REVISION SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
31877107800066
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
61 RUE CHARDON-LAGACHE
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
61-63
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
31877107800058
Code APE
741J
Adresse
51 RUE DU GENERAL DELESTRAINT
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25880
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/08/1994
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire jusqu'au 14 11 1994 Jugement du 19 07 1994 sur Dcp au t c de Paris - joint la procédure a celle prononcée le 14 06 1994 à l'encontre de la sa le comptoir de sols avec patrimoines distincts N° 943179 Cessation des paiements en date du 31 05 1994 Juge cré M Marion Représentant des créanciers Me Belhassen 39 rue Etienne marcel 75001 Paris - administrateur : me le Taillanter 22 ave Victoria 75001 Paris, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
53438
Date d'ajout
NC
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).