Entreprise : ETABLISSEMENTS ALGIM - SIREN 318 744 950
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS ALGIM
SIREN (siège)
318 744 950
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1980
Début d’activité
07/05/1980
Date de fin de la personne morale
16/07/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de super-marche achat et vente prestations de service de toute nature. acquisition et gestion d'immeubles locatifs.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
73176 EUR
Adresse du siège
28 B AV DE MONTPELLIER 34160 CASTRIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE STEPHANE , MAURICE , ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/05/1980
Siret
31874495000011
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de super-marche achat et vente prestations de service de toute nature. acquisition et gestion d'immeubles locatifs.
Adresse
28 B AV DE MONTPELLIER
34160 , CASTRIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13923
Date d'ajout
24/12/2001
Description
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS ANCIEN : 480.000 FRS ; NOUVEAU : 73.176 EUROS Date d'effet : 28/11/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2620
Date d'ajout
16/03/1999
Description
FUSION ABSORPTION DE LA SCI ALMAJ, RCS MONTPELLIER D 384 566 154 - 92 D 115 RADIEE LE 16/03/1999 AU PROFIT DE LA SA SALOME A COMPTER DU 31/07/98
Numéro d'observation
11661
Date d'ajout
17/11/1998
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE : 30/09 NOUVELLE : 31/12 A COMPTER DU 29/09/98
Numéro d'observation
11661
Date d'ajout
17/11/1998
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT: MR CORRONS FRANCOIS NOUVEAU : SARL AUDIT R KUNTZ ET ASSOCIES CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT: MR SUAU JEAN NOUVEAU : MR ABDEL WABAD AMARA A COMPTER DU 29/09/98
Numéro d'observation
11680
Date d'ajout
21/11/1997
Description
DEMISSION EN QUALITE DE PGD DE MR GAUTIER LOIC ET NOMINATION EN REMPLACEM- ENT DE MR LEJEUNE ALAIN DEMISSION EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS DE MR LOIC GAUTIER, MME LAURENCE GAUTIER ET MR CHRISTOPHE TAUPIN ET NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MR ALAIN LEJEUNE, MR BERNARD GUISSET, SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD REPRESENTEE PAR MR NICOLAS PERARDEL A COMPTER DU 15/10/97
Numéro d'observation
9975
Date d'ajout
06/11/1995
Description
- CHANGEMENT DE DENOMINATION : - ANCIENNE : ETABLISSEMENTS TEISSIER - NOUVELLE : SALOME - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE EN SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION : - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR GAUTIER LOIC ANDRE CLAUDE FELIX (ANCIEN DIRECTEUR GENERAL UNIQUE) MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PARTANTS : MR SAUNIER PASCAL GILBERT ANDRE - MR GAUTIER CLAUDE MOISE JOSEPH MARIE - MR GAUTIER REMI PHILIPPE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MME GAUTIER NEE TAUPIN LAURENCE RAYMONDE LUCIENNE MARIE - MR TAUPIN CHRISTOPHE REMY JOSEPH A COMPTER DU 23/09/95
Numéro d'observation
789
Date d'ajout
25/01/1995
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A LA SARL CESAR HOLDING DONT LE SIEGE EST BD DE LA PAIX 14200 HEROUVILLE ST CLAIR - RCS CAEN B 380 693 283 REPRISE DU FONDS A COMPTER DU 26/12/94
Numéro d'observation
859
Date d'ajout
21/01/1994
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT: GUILLEMAIN PESKINE NOUVEAU : MR CORRONS FRANCOIS CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT: MR LLENSE HENRI NOUVEAU : SUAU JEAN A COMPTER DU 30/06/92
Numéro d'observation
8536
Date d'ajout
01/10/1991
Description
FONDS SIS 28 BIS AVENUE DE MONTPELLIER 34160 CASTRIES (ALIMENTATION, AP- PROVISONNEMENT GENERAL) DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SARL CESAR HOLDING (B 380 693 283) A COMPTER DU 01.01.91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).