Entreprise : SCI DES PETITS SABLES - SIREN 318 734 456
Identité
Dénomination
SCI DES PETITS SABLES
SIREN (siège)
318 734 456
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1980
Début d’activité
15/12/1979
Date de fin de la personne morale
20/03/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et jouissance d'une maison d'habita- tion.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
22 RTE DE LA PERROCHE 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENNEBIL JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
HENNEBIL FREDERIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
HENNEBIL STEPHANIE , BRIGITTE
Nom d'usage
GLOUX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Paris 02
Nom, Prénom(s)
VEAU CHANTAL , CELESTINE , HENRIETTE
Nom d'usage
HENNEBIL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Vivonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1979
Siret
31873445600011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et jouissance d'une maison d'habita- tion.
Autres Activités
Acquisition et jouissance d'une maison d'habita- tion.
Adresse
22 RTE DE LA PERROCHE
17310 , SAINT-PIERRE-D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7839
Date d'ajout
23/11/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2011 : Partant : HENNEBIL Jacques Marcel Henri Cornil, Gérant associé 5D2C2D2 LE 04/03/2011 Nouveau : HENNEBIL Chantal, Célestine, Henriette, Gérant associé Nouveau : GLOUX Stéphanie, Brigitte, Gérant associé Maintenue : HENNEBIL Frédérique, Associé Société Civile Maintenu : HENNEBIL Julien, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/03/1980
Description
(Divers) Historique : Mention du 10/04/2003 : Nomination de HENNEBIL Jacques comme gérant en remplacement de VEAU Pierre démissionnaire à com- pter du 8.2.2003.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001 "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :318 734 456 00011 NAF :6820A
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).