Entreprise : CUMA DE VITOT - SIREN 318 724 184
Identité
Dénomination
CUMA DE VITOT
SIREN (siège)
318 724 184
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2004
Début d’activité
18/03/1980
Date de fin de la personne morale
20/07/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Travaux agricoles chez les sociétaires
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
7544 EUR
Adresse du siège
3 RUE MORAINE 27170 BARC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMARE CATHERINE , IRENE
Nom d'usage
PAUMAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Amfreville-Saint-Amand
Nom, Prénom(s)
PORTE ALEXANDRE , BERNARD , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1987
Commune de résidence
Barc
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL PIERRE , ROGER , CHARLES , THEOPHILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Bernienville
Dénomination
EARL HEUGHEBAERT DV
Qualité
Vice-Président
Commune de résidence
La Pyle
Dénomination
EARL LERDU BRUNO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Rouge-Perriers
Dénomination
EARL CLAASSEN
Qualité
Autre
Commune de résidence
Goupil-Othon
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE PORTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Haye-du-Theil
Dénomination
EARL HEUGHEBAERT DANIELE ET PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Pyle
Dénomination
SCEA COUSSENS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Barc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/03/1980
Siret
31872418400045
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux agricoles chez les sociétaires
Adresse
3 RUE MORAINE
27170 , BARC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31872418400011
Code APE
014A
Adresse
6 RUE DE LA SENTE D'AMOUR
27170 , BARC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/03/1980
Siret
31872418400037
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
1 RUE CHEVALEAU
27180 , BERNIENVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/2004
Siret
31872418400029
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
FERME DE L EGLISE
27370 , LA PYLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MADAME PHILIPPE HEUGH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11044
Date d'ajout
04/11/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay par suite du transfert du siège social précédemment situé 1 Rue Chevaleau 27180 BERNIENVILLE au 3 Rue Moraine 27170 BARC à compter du 07/03/2022 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay le 03/11/2022 sous le numéro A2022/001645)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/07/2004
Description
Historique des observations depuis le 21/07/2004 : Dépot constitution au Tribunal de Commerce de BERNAY le 06-05-80. Publication dans l'EURE AGRI- COLE du 02-04-80. Transfert du siège social du Greffe de PONT AUDE- MER au greffe d'EVREUX à compter du 17-03-04 sans maintien d'activité à l'ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).