Entreprise : GIE ARCH ALEXANDRE ET BRUNET - SIREN 318 724 036
Identité
Dénomination
GIE ARCH ALEXANDRE ET BRUNET
SIREN (siège)
318 724 036
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/1989
Nature de l'entreprise
Forme juridique
6200
Activité principale
METTRE EN OEUVRE LES MOYENS PROPRES A FACILITER L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DANS LES DOMAINES DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME.
Code APE
7705
Adresse du siège
15 PL DU GENERAL DE GAULLE 76260 EU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET EDOUARD , FELIX , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1899
Commune de résidence
EU
Nom, Prénom(s)
ALEXANDRE YVES , JEAN , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
ROUEN
Nom, Prénom(s)
BRUNET PIERRE , JEAN
Qualité
Membre
Commune de résidence
EU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
31872403600013
Code APE
7705
Origine du fonds
Création
Activité principale
METTRE EN OEUVRE LES MOYENS PROPRES A FACILITER L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DANS LES DOMAINES DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME.
Adresse
15 PL 15 PL. DU GENERAL DE GAULLE
76260 , EU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
221
Date d'ajout
17/07/1986
Description
LES MEMBRES DU GIE ALEXANDRE ET BRUNET SE SONT REUNIS LE 28 MARS 1986 AU SIEGE SOCIAL - PLACE DU GENERAL DE GAULLE NO 15. A EU; ILS ONT DECIDE LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1986. LIQUIDATEUR MONSIEUR EDOUARD BRUNET, PLACE DE VERDUN A CRIEL SUR MER. L'INFORMATEUR DU 27 JUIN 1986.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EU A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 00.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 0.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).