Entreprise : LABORATOIRES BIOPHELIA - SIREN 318 698 586
Identité
Dénomination
LABORATOIRES BIOPHELIA
SIREN (siège)
318 698 586
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1980
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 31869858600027
- Date d'effet de la fermeture : 30/05/2005
Date de fin de la personne morale
24/04/2030
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3375000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE MONTBAZON 37260 MONTS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OSTERWALD HERMANN , JOSEF , PETER
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
TOURS CEDEX 2
Nom, Prénom(s)
DAVID ETIENNE , DANIEL , GEORGES
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Veigné
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DOMINIQUE , JEAN , LOUIS
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Beaumont
Nom, Prénom(s)
WEDLAKE WILLIAM , JOHN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Nom, Prénom(s)
KAHN FREDERIC , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BRIERE FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Fondettes
Dénomination
"ROUXEL-BRIERE-AGEFEX" PAR ABREVIATION "R.B.A."
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fondettes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/02/1997
Siret
31869858600035
Code APE
244C
Adresse
11 RUE DE MONTBAZON
37260 , MONTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/1984
Siret
31869858600027
Code APE
244C
Adresse
33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 , CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA VRILLONNERIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
25/04/2017
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 25/04/2017 A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE APRES CESSION TOTALE DE L'ENTREPRISE ENTRAINANT SA RADIATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
30/04/2014
Description
RADIATION D'OFFICE ART R.123-130 DU CODE DE COMMERCE : LORSQUE LE GREFFIER QUI A PROCEDE A L'IMMATRICULATION PRINCIPALE D'UNE PERSONNE MORALE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE DISSOLUTION CONSTATE, AU TERME D'UN DELAI DE DEUX ANS APRES LA MENTION AU REGISTRE DE LA CESSATION TOTALE D'ACTIVITE DE CETTE PERSONNE, L'ABSENCE DE TOUTE INSCRIPTION MODIFICATIVE RELATIVE A UNE REPRISE D'ACTIVITE
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
26/07/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 25/07 /2006 arrêtant le plan de cession totale de l'entr eprise au profit de la SA Laboratoires POIRIER.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/09/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 06/09 /2005 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 28/05/2006 sur requête du Parquet.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/03/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 15/03 /2005 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 28/09/2005.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/09/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 28/09 /2004 ouvrant une procédure régime général de redr essement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 28/03/2005. Cessation des paieme nts en date du 15/06/2004. Juge Commissaire : M CO RBINEAU Dominique Représentant des Créanciers : ME BREION Nadine 26 rue Jules Favre 37000 TOURS Admi nistrateur : ME MICHEL Franck 64 rue de la Préfect ure 37000 TOURS dont la mission est, outre les pou voirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/09/2004
Description
Dépôt le 27/09/2004 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e TOURS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/10/2002
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 25/10/2002.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/04/1980
Description
Historique : PUBLICITE STATUTS DANS ACTION AGRICOL E DE TOURAINE - ANCIENNES DENOMINATIONS : STE TOUR ANGELLE D'IN- FORMATIQUE ET DE GESTION APPLIQUEE - STIGA, PUIS TOURS MANAGEMENT - TO-MA. - ANCIEN SI EGE SOCIAL : 20 RUE PASTEUR, Z.I. 37550 SAINT-AVER TIN. - STE PRECEDEMMENT EXPLOITEE SOUS FORME DE SA RL PUIS SOUS FORME DE S.A. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE. - 21/04/1997 - FUSION-ABSORPTION DE LA SA LABORA- TOIRES BIOPHELIA, RCS TOURS B 34 1 452 837 ET DE LA SA ELIOPHELIA, RCS TOURS B 394 581 680 A A COMPTER DU 28/02/1997. Mention du 09/1 2/2002 : - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LO I NRE DU 15/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/08/2006. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).